ymddiriedolwyr SYDENHAM GARDEN
Rhif yr elusen: 1108100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Brandreth | Cadeirydd | 04 April 2019 |
|
|
||||
Laura Saksena | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Natasha Victoria Ratter | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Laura Elizabeth Reynolds | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Jullen Elaine Gordon | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||
Kehinde Olamide Adeogun | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||
Jonathan Isaac Sherman | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
||||
Stephen Michael Bullock | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|||||
Anne Skyes | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
Arthur Ngoka | Ymddiriedolwr | 29 August 2017 |
|
|||||
Graeme Paul Thomson | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.