Hanes ariannol BRISTOL CHARITIES
Rhif yr elusen: 1109141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.83m | £2.27m | £1.95m | £2.10m | £2.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.59m | £2.18m | £1.97m | £2.32m | £2.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.34m | £325.06k | £35.28k | £28.90k | £34.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £492 | £2.37k | £1.38k | £9.49k | £1.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £828.71k | £1.38m | £1.21m | £1.32m | £1.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £638.48k | £662.28k | £478.06k | £749.64k | £999.36k | |
|
Incwm - Arall | £1.36m | £218.48k | £257.47k | £20.66k | £11.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.59m | £2.17m | £1.96m | £2.10m | £2.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £218.32k | £261.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.29k | £30.21k | £29.22k | £27.17k | £29.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £95.06k | £118.57k | £124.60k | £90.37k | £89.65k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £218.32k | £261.09k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.91k | £2.97k | £3.40k | £4.93k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.