Hanes ariannol DISABILITY ASSOCIATION CARLISLE & EDEN
Rhif yr elusen: 1108946
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £701.21k | £635.20k | £742.43k | £743.88k | £785.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £642.50k | £530.14k | £591.18k | £667.28k | £820.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £112.00k | £143.18k | N/A | £240.03k | £184.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £440 | £430 | £120 | £537 | £7.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £427.26k | £447.13k | £571.14k | £580.10k | £587.86k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.84k | £3.92k | £3.44k | £3.85k | £5.25k | |
|
Incwm - Arall | £187.12k | £183.73k | £167.74k | £159.39k | £184.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £557.81k | £525.67k | £588.42k | £661.88k | £813.60k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.27k | £4.47k | £2.76k | £5.40k | £6.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.