ROTARY CLUBS OF TELFORD AND DISTRICT TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trust acts as a charitable arm of the four rotary clubs in Telford. It promotes a "Tree of Light" annually together with any other activities agreed amongst the clubs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Amwythig
- Telford & Wrekin
Llywodraethu
- 14 Ebrill 2005: Cofrestrwyd
- THE ROTARY CLUBS OF TELFORD AND DISTRICT (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL WILLIAM BOOTH | Cadeirydd |
|
||||||
ARTHUR RAYMOND HOOF | Ymddiriedolwr | 13 August 2020 |
|
|||||
Francis Martin Curry | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
JIM TRANTER | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|||||
Daniel Scollard-Kerr | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
|||||
PETER GEORGE SEAWARD | Ymddiriedolwr | 01 March 2013 |
|
|
||||
MARJORIE FLORENCE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 22 March 2012 |
|
|
||||
CHRISTOPHER BROAD | Ymddiriedolwr | 22 March 2012 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN MACKRELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.85k | £45.34k | £47.48k | £43.15k | £41.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.13k | £44.93k | £45.76k | £43.36k | £43.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 14 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 14 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 21 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 21 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 09 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 09 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 11 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 11 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 18 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 18 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1 SEPTEMBER 2004 AND AMENDED BY RESOLUTION DATED 31 MAY 2007,
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME AND ALL OTHER MONIES WHICH MAY FROM TIME TO TIME BE RECEIVED BY THE TRUSTEES (WHETHER SUCH MONIES SHALL ARISE FROM DONATIONS, BEQUESTS, DEEDS OF COVENANT OR FROM ANY OTHER SOURCE) AND ALSO THE INVESTMENTS FOR THE TIME BEING REPRESENTING THE SAME (ALL OF WHICH ARE HEREINAFTER INCLUDED IN THE EXPRESSION 'THE TRUST FUND') UPON TRUST TO APPLY BOTH THE CAPITAL AND THE INCOME THEREOF FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE ROTARY CLUBS OF TELFORD AND DISTRICT (THE CLUBS) SHALL IN DULY CONSTITUTED MEETING FROM TIME TO TIME DIRECT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
73 Wrekin Road
Wellington
TELFORD
Shropshire
TF1 1RL
- Ffôn:
- 07584092405
- E-bost:
- tranter.jim@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window