ymddiriedolwyr ROTARY CLUBS OF TELFORD AND DISTRICT TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1109036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL WILLIAM BOOTH | Cadeirydd |
|
||||||
ARTHUR RAYMOND HOOF | Ymddiriedolwr | 13 August 2020 |
|
|||||
Francis Martin Curry | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
JIM TRANTER | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|||||
Daniel Scollard-Kerr | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
|||||
PETER GEORGE SEAWARD | Ymddiriedolwr | 01 March 2013 |
|
|
||||
MARJORIE FLORENCE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 22 March 2012 |
|
|
||||
CHRISTOPHER BROAD | Ymddiriedolwr | 22 March 2012 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN MACKRELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.