ymddiriedolwyr THE BROMPTON FOUNTAIN ROYAL BROMPTON & HAREFIELD FAMILY SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1110339
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MICHAEL RIGBY | Cadeirydd | 26 June 2013 |
|
|
||||
Lydia strachan | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
Rhiannon Clare Bowen | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
Niamh Nyoni | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
||||
Dr Louise Worth | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Dr PIERS EDWARD FRANCIS DAUBENEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.