ymddiriedolwyr CLEVELAND POOLS TRUST
Rhif yr elusen: 1109433
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Thomas Richard Simons | Cadeirydd | 02 April 2014 |
|
|||||
Anna Louise Rarity | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
Edward Rory Prendeville | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Polly Margaret Rathbone Ward | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Leonora Rebecca Stevens | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
MARY SABINA STACEY | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|
||||
INA HARRIS | Ymddiriedolwr | 18 July 2012 |
|
|
||||
ANN MARY DUNLOP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER ALAN HOUGHTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.