Hanes ariannol CATERHAM SCHOOL

Rhif yr elusen: 1109508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.63m £25.37m £27.53m £29.55m £40.89m
Cyfanswm gwariant £21.87m £22.41m £25.24m £25.47m £32.05m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £575.00k £214.00k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £224.00k £998.00k £646.00k £259.00k £408.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £678.00k £591.00k £1.06m £789.00k £1.14m
Incwm - Weithgareddau elusennol £21.99m £23.66m £25.65m £28.07m £31.57m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £162.00k £121.00k £174.00k £428.00k £741.00k
Incwm - Arall £575.00k £0 £0 £0 £7.04m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £21.66m £22.22m £24.56m £24.94m £31.28m
Gwariant - Ar godi arian £215.00k £183.00k £674.00k £528.00k £773.00k
Gwariant - Llywodraethu £29.00k £30.00k £35.00k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £22.00k £25.00k £27.00k £26.00k £26.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0