Ymddiriedolwyr PRIMARY CARE DIABETES SOCIETY
Rhif yr elusen: 1110415

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Ashwood | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Callum Metcalfe-O'Shea | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Samina Ali | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
David John Miller | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Dr Waqas Tahir | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Dr Rahul Mohan | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Hannah Beba | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Julie Anne Lewis | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
Dr Sarah Davies | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
Dr Samuel Seidu | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Dr Lisa Devine | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Dr Heather Bell | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Dr Paul Newman | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
Lesley Hamilton | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
|
||||
Dr Clare Hambling | Ymddiriedolwr | 05 November 2015 |
|
|
||||
Su Down | Ymddiriedolwr | 22 November 2014 |
|
|
||||
Nicola Milne | Ymddiriedolwr | 22 November 2014 |
|
|
||||
Dr NARESH KANUMILLI | Ymddiriedolwr | 09 January 2013 |
|
|
||||
JANE DIGGLE | Ymddiriedolwr | 10 May 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.