Hanes ariannol COLFE'S SCHOOL
Rhif yr elusen: 1109650
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.61m | £18.54m | £19.39m | £21.97m | £24.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.11m | £18.46m | £18.64m | £21.01m | £24.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £79.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £431.00k | £578.00k | £488.00k | £369.00k | £858.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £580.00k | £402.00k | £403.00k | £924.00k | £1.16m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.43m | £15.10m | £16.90m | £20.52m | £19.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £170.00k | £153.00k | £133.00k | £153.00k | £350.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.30m | £1.46m | £0 | £3.00m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £497.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.65m | £17.95m | £18.22m | £20.48m | £23.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £454.00k | £502.00k | £425.00k | £525.00k | £624.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.00k | £28.00k | £29.00k | £35.00k | £45.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £497.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.