WEST NORFOLK BEFRIENDING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
West Norfolk Befriending works with socially isolated older people in West Norfolk. Our clients are isolated due to a long term physical or sensory disability or due to their role as a carer (unpaid). We provide face-to-face befriending, telephone befriending, email and group befriending throughout West Norfolk..
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £17,178 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
Llywodraethu
- WNB (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Hayes | Cadeirydd |
|
|
|||||
David Michael Annable | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Karl Jermyn | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|||||
Lisa Marie Cook | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
JAMES MICHAEL LEE-EVANS | Ymddiriedolwr | 14 July 2017 |
|
|
||||
VALERIE ANN WOODS | Ymddiriedolwr | 09 December 2016 |
|
|
||||
LINDA WOODLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD CURTIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.16k | £73.82k | £50.44k | £67.26k | £59.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.14k | £64.75k | £60.60k | £66.63k | £60.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.46k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £23.23k | £4.20k | £4.20k | £17.18k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16/09/2005 AS AMENDED ON 20/08/2009 AS AMENDED ON 18/07/2011
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF THOSE WHO HAVE BECOME SOCIALLY ISOLATED DUE TO EITHER OR A COMBINATION OF AGE, SENSORY IMPAIRMENT, PHYSICAL DISABILITY AND OR BECAUSE THEY ARE A CARERS THROUGH THE PROVISION OF A BEFRIENDING SERVICE IN WEST NORFOLK.
Maes buddion
WEST NORFOLK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 THORESBY COLLEGE
QUEEN STREET
KING'S LYNN
NORFOLK
PE30 1HX
- Ffôn:
- 01553763500
- E-bost:
- info@wnbefriending.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window