ymddiriedolwyr WATFORD CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1109872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzannah Claire Trivedi | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
KEITH DAVID HOLMES | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|
||||
Councillor Jennifer Pattinson | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Kennedy Rodrigues | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Richard Andrew Boulton | Ymddiriedolwr | 06 April 2021 |
|
|
||||
Leena Nagrecha | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Abayomi Akisanya | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Laurence Julian Blake | Ymddiriedolwr | 09 February 2019 |
|
|||||
Mohammed Farrukh Siddiqi | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.