Hanes ariannol OXFORD PARENT-INFANT PROJECT
Rhif yr elusen: 1109956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £332.82k | £292.87k | £329.98k | £373.30k | £509.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £327.17k | £324.26k | £336.40k | £378.02k | £509.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £9.03k | N/A | £10.61k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £75.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £427.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.75k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £470.72k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £38.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £17.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.