Hanes ariannol DISABILITY AND SOCIAL CARE ADVICE SERVICE (WANDSWORTH)
Rhif yr elusen: 1110811
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.96k | £87.22k | £99.87k | £99.87k | £102.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.63k | £88.86k | £98.24k | £98.24k | £101.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £65.31k | £65.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £12.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.