Hanes ariannol CARERS GLOUCESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 1110529
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 30/06/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.12m | £2.23m | £2.00m | £1.83m | £1.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.07m | £2.37m | £1.99m | £1.62m | £1.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.40m | £1.95m | £1.75m | £1.65m | £1.70m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £274.49k | £17.43k | £19.83k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £215.80k | £29.38k | £21.03k | £38.58k | £21.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £62.58k | £145.57k | £78.18k | £26.30k | £8.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.83m | £2.04m | £1.88m | £1.75m | £1.82m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.66k | £12.44k | £11.68k | £11.30k | £10.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.99m | £2.19m | £1.93m | £1.59m | £1.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £173.89k | £60.72k | £35.72k | £25.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £232.93k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.