Hanes ariannol BRAINTREE DISTRICT MUSEUM TRUST

Rhif yr elusen: 1110447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £403.59k £469.29k £482.12k £455.48k £431.60k
Cyfanswm gwariant £466.43k £437.37k £483.20k £505.50k £488.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £185.19k £185.19k £185.19k £171.69k £171.69k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.55k £84.86k £96.90k £3.42k £9.13k