Hanes ariannol THE WYKE BECK VALLEY COMMUNITY FORUM
Rhif yr elusen: 1112262
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/04/2009 | 07/04/2010 | 07/06/2011 | 06/06/2012 | 06/06/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £969 | £14.73k | £650 | £8.03k | £40.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63k | £5.25k | £13.23k | £2.48k | £44.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.