Hanes ariannol THE NEW FRIENDS OF FERNCUMBE SCHOOL 1997

Rhif yr elusen: 1110752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.04k £5.95k £5.63k £6.02k £13.83k
Cyfanswm gwariant £7.42k £2.95k £8.22k £6.04k £9.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A