Hanes ariannol THE RAINBOW PROJECT PLYMOUTH

Rhif yr elusen: 1111397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.61k £16.14k £22.56k £28.59k £25.54k
Cyfanswm gwariant £11.42k £16.24k £25.72k £21.82k £25.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A