PURE LEAPFROG

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are dedicated to ensuring community energy becomes a significant part of sustainable energy in the UK through accessible expertise & affordable finance to community energy groups. Our member network provides free expert professional advice to help carbon reduction projects overcome barriers to success. Our Community Energy Fund offers low interest loans for community renewable energy projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £80,361 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Mai 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 1132778 CARBON LEAPFROG
- 23 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
- PURE THE CLEAN PLANET TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAEME LUDLOW | Cadeirydd | 26 July 2017 |
|
|
||||
Sophie Pughe | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
SIMON CORDERY | Ymddiriedolwr | 26 July 2017 |
|
|
||||
Dr MICHAEL JAMPEL | Ymddiriedolwr | 26 July 2017 |
|
|
||||
SHELAGH KIRKLAND | Ymddiriedolwr | 30 December 2014 |
|
|||||
Mark Henderson | Ymddiriedolwr | 18 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.82m | £2.30m | £529.64k | £486.54k | £261.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.75m | £2.27m | £528.79k | £527.23k | £281.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.90k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £41.32k | £66.71k | £220.54k | £80.36k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £426.33k | £658.57k | £291.02k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.34m | £1.55m | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £35.35k | £84.03k | £226.70k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.68k | £8.75k | £1.41k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £10.51k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £479.44k | £567.30k | £528.79k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.27m | £1.70m | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £37.04k | £29.58k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £315.75k | £107.01k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 01 Awst 2024 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 01 Awst 2024 | 32 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/08/2005 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 19/09/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19 JAN 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE NATURAL ENVIRONMENT, PRINCIPALLY IN THE AREAS OF AIR AND WATER ("THE OBJECTS").
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE WORLDWIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pure Leapfrog
7-14 Great Dover Street
LONDON
SE1 4YR
- Ffôn:
- 07399195085
- E-bost:
- info@pureleapfrog.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window