Hanes ariannol OPTIONS WIMBLEDON PREGNANCY RESOURCE CENTRE

Rhif yr elusen: 1112366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £41.54k £30.09k £28.45k £34.89k £30.29k
Cyfanswm gwariant £42.76k £61.24k £28.45k £34.89k £30.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A