Hanes ariannol CITIZENS ADVICE MID LINCOLNSHIRE

Rhif yr elusen: 1111681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £536.92k £466.68k £421.36k £465.96k £556.71k
Cyfanswm gwariant £480.31k £406.43k £468.12k £470.44k £487.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £264.20k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £192.40k £17.66k £8.88k £196.11k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £18.44k N/A N/A N/A £41.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £499.39k N/A N/A N/A £513.12k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £674 N/A N/A N/A £2.60k
Incwm - Arall £18.42k N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £478.47k N/A N/A N/A £484.93k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £1.60k N/A N/A N/A £7.41k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall £1.84k N/A N/A N/A £2.38k