Hanes ariannol KALEIDOSCOPE PROJECT
Rhif yr elusen: 1115017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.17m | £9.89m | £10.21m | £11.04m | £12.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.04m | £9.94m | £10.11m | £10.57m | £12.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £9.28m | £8.28m | £10.44m | £10.80m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.68m | £191.18k | N/A | £240.38k | £325.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £102.48k | £192.27k | £49.78k | £1.33k | £326.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £55.88k | £83.04k | £124.04k | £194.66k | £52.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.68m | £9.28m | £9.79m | £10.44m | £12.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £328.25k | £266.02k | £240.22k | £172.53k | £182.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £67.68k | £6.03k | £240.38k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.98m | £9.87m | £10.07m | £10.45m | £12.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £52.09k | £51.62k | £46.74k | £120.17k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.31k | £2.50k | £2.50k | £2.40k | £78.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £19.75k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.