Hanes ariannol THE WATERLOO PARTNERSHIP

Rhif yr elusen: 1111926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £35.47k £36.47k £26.61k £14.36k £19.04k
Cyfanswm gwariant £29.83k £29.41k £24.26k £20.90k £24.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A