Hanes ariannol SOAR COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1112008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.29m | £1.39m | £1.64m | £2.01m | £1.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.38m | £1.53m | £1.77m | £2.08m | £2.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £674.63k | £721.07k | £113.01k | £76.24k | £129.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £66.95k | £54.27k | £915.43k | £1.29m | £983.27k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.05k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.24k | £23.74k | £21.97k | £25.85k | £14.71k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £915.29k | £1.01m | £1.28m | £1.62m | £1.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £325.63k | £336.19k | £306.18k | £337.70k | £388.81k | |
|
Incwm - Arall | £17.68k | £21.91k | £25.79k | £29.90k | £47.54k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.36m | £1.51m | £1.77m | £2.08m | £2.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.62k | £19.20k | £4.86k | £7.89k | £8.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.64k | £12.29k | £13.24k | £12.99k | £14.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £31.58k | £30.91k | £33.90k | £30.69k | £23.38k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.