Ymddiriedolwyr FAIRFIELD RESIDENTIAL HOME
Rhif yr elusen: 1114653

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John James Guy | Cadeirydd | 04 October 2019 |
|
|||||
Dr Christopher Hornby | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Dr David Sprigings | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Rev Rachel Weir | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Mark Ryan | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Julie Brannan | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Claire Harrington | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
DAI DAVID | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|||||
Dr Charles Andrew Chivers | Ymddiriedolwr | 24 March 2017 |
|
|
||||
ADRIAN O'HICKEY | Ymddiriedolwr | 02 July 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.