Elusennau cysylltiedig ISLEWORTH & HOUNSLOW CHARITY LIMITED
Rhif yr elusen: 1112467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Elusennau cysylltiedig
- ANNA MARIA REYNOLDS
- CHARLES WHITTINGHAM
- DAVID GOODSMAN
- EDWARD WAISTELL OR WARSTELL
- ELIZABETH BLACKSHAW
- ELIZABETH LUTWYCHE
- HENRY FRYER
- ISLEWORTH & HOUNSLOW CHARITY
- MARY QUAIFE
- SARAH SERMON
- SARAH WILHELMINA BRANDE
- THE ALMHOUSES (INCLUDING THE CHURCH LANDS)
- THE CHISWICK PAROCHIAL CHARITIES
- THE PARTHENIA HAYBURN TRUST
- THE POOR'S LAND
- THOMAS WHIPHAM'S COMPENSATION MONEY
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 29 APRIL 1960 AS AMENDED BY SCHEMES DATED 1 NOVEMBER 1971, 14 JANUARY 1975, AND 11 DECEMBER 2001, ORDER DATED 26 JANUARY 2005.
Gwrthrychau elusennol
1) PROVISION OF ALMSHOUSES FOR THE BENEFIT OR POOR PERSONS OF GOOD CHARACTER RESIDENT IN THE LONDON BOROUGH OF HOUNSLOW, WITH PREFERENCE GIVEN TO THOSE RESIDENT IN THE ANCIENT PARISH OF CHISWICK. 2) INCOME FOR THE BENEFIT OF THE ALMSPEOPLE.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF HOUNSLOW.
Hanes cofrestru
- 26 Tachwedd 1962 : Cofrestrwyd
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.