ymddiriedolwyr SAMLING INSTITUTE FOR YOUNG ARTISTS
Rhif yr elusen: 1112032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Alexander Evans-Thomas | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|
||||
Sir David Robert Bell | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||
Rupert David Tyler | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|||||
AUDREY MACNAUGHTON | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|||||
JOHN ANTHONY PENNIE | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
DR ANTONY DAVID TRAPP | Ymddiriedolwr | 24 May 2014 |
|
|
||||
MR CHRIS ROBSON | Ymddiriedolwr | 28 September 2005 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.