Hanes ariannol WEARDALE COMMUNITY TRANSPORT LIMITED

Rhif yr elusen: 1112027
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £646.46k £468.82k £511.70k £537.13k £647.09k
Cyfanswm gwariant £513.50k £447.74k £503.66k £579.42k £630.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £29.69k N/A N/A £8.28k
Incwm o roddion a chymynroddion £140.99k N/A £182 £277 £516
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £479.14k N/A £490.36k £515.34k £620.40k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £781 N/A £49 £398 £973
Incwm - Arall £25.55k N/A £21.10k £21.12k £25.19k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £513.50k N/A £503.66k £579.42k £630.46k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £672 £1.15k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0