Hanes ariannol PHASE WORLDWIDE (PRACTICAL HELP ACHIEVING SELF EMPOWERMENT WORLDWIDE)

Rhif yr elusen: 1112734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £463.75k £525.99k £140.56k £215.19k £188.82k
Cyfanswm gwariant £477.51k £386.27k £194.92k £223.46k £241.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £89.66k £133.86k £13.58k £54.09k £37.32k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £226.02k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £34.80k N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £54 N/A N/A N/A
Incwm - Arall N/A £265.12k N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £304.95k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £81.32k N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £10.17k N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £271.97k N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 N/A N/A N/A