ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF BEDFORD CEMETERY (FOSTER HILL ROAD)
Rhif yr elusen: 1114098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
caroline anne jones | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||||
rachel allison litchfield | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||||
Anne Marie Coulter | Ymddiriedolwr | 03 April 2020 |
|
|
||||||
ROBERT NIGEL RICKETTS | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|||||||
Adrian John Bean | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||||
Susan Jennifer Parsons | Ymddiriedolwr | 15 March 2015 |
|
|
||||||
MARGARET CARPENTER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.