Ymddiriedolwyr LEEDS RUGBY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1112580

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Taylor | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
Siobhan Emma Atkinson | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
Lucie Caroline Flowers | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
Julian Thomas Pearce | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
Susan Mary Ward | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Cllr Fiona Venner | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|||||
Kairen Brown | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Peter Anthony Hill | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Jonathon David Pryor | Ymddiriedolwr | 28 August 2018 |
|
|
||||
Neil Anthony Wilson | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||
Mariana Pexton | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.