Hanes ariannol CLOSE HOUSE PROJECTS
Rhif yr elusen: 1114192
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £167.25k | £185.43k | £181.54k | £106.18k | £175.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.67k | £155.51k | £157.34k | £143.52k | £146.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £15.94k | £47.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £44.50k | £76.47k | £32.92k | £15.00k | £35.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.