Hanes ariannol THE NEWCASTLE UPON TYNE ROYAL GRAMMAR SCHOOL
Rhif yr elusen: 1114424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.15m | £18.92m | £19.35m | £20.56m | £22.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.62m | £18.57m | £18.82m | £19.92m | £21.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £19.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £396.93k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £837.76k | £1.72m | £1.36m | £1.09m | £1.66m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £165.50k | £109.62k | £14.46k | £113.62k | £150.29k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.05m | £16.99m | £17.90m | £19.21m | £20.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £65.08k | £59.90k | £52.68k | £100.95k | £195.12k | |
|
Incwm - Arall | £22.06k | £39.61k | £17.49k | £42.25k | £65.58k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £137.27k | £170.45k | £197.69k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.48m | £18.45m | £18.74m | £19.76m | £21.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £145.20k | £125.59k | £82.99k | £166.14k | £178.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.27k | £21.42k | £15.22k | £16.70k | £37.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.