ymddiriedolwyr THE NEWCASTLE UPON TYNE ROYAL GRAMMAR SCHOOL
Rhif yr elusen: 1114424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN CRAWFORD FLETCHER | Cadeirydd | 27 April 2018 |
|
|
||||
DR XANTHE BROCK | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Sanjeev Vadhera | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Jasan Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|
||||
Ramandeep Singh Sanghera | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|
||||
Dr Joanna Samantha Berry | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|||||
Marcus Damon Robinson | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Nigel John McMinn | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|||||
Sally Anne Green | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|
||||
SUSAN WOODROOFE | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|||||
Scarlett Milligan LLB BPTC | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
TREVOR THORNE | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
||||
Professor Muzlifah Haniffa | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
Robert Hugh Fell FRICS | Ymddiriedolwr | 27 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.