Hanes ariannol WARRINGTON DISABILITY PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1113597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.70m | £1.90m | £995.31k | £1.26m | £1.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.66m | £1.78m | £977.43k | £1.17m | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £97.61k | £63.59k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £385.76k | £394.47k | £357.52k | £627.66k | £470.82k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.01k | £18.95k | £27.08k | £8.23k | £17.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.19m | £1.29m | £250.03k | £372.68k | £492.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £488.71k | £582.93k | £430.28k | £726.18k | £610.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £886 | £777 | £6 | £60.06k | £43 | |
|
Incwm - Arall | £1.91k | £1.85k | £287.92k | £92.33k | £10.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £957.88k | £1.03m | £969.76k | £1.15m | £1.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £706.93k | £750.72k | £7.68k | £24.37k | £58.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.