SAATHI HOUSE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promote any charitable purpose for the benefit of the community and in particular the advancement of education, protection of health and the provision of facilities in the interest of social welfare for recreation and leisure time occupation with the object of improving the conditions of life for such communities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £70,000 o 3 gontract(au) llywodraeth a £130,333 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Mai 2006: Cofrestrwyd
- SAINT JAMES LANGUAGE PROJECT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Ridge | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||||
Elsa Zenatti-Daniels | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||||
Anum Abdullah | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||||
Mashkura Begum | Ymddiriedolwr | 31 August 2020 |
|
|
||||||
Helga Edstrom | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|||||||
Shaista Mukadam | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||||
CAROL LYNDON | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||||
Paul Mountain | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.09k | £172.00k | £143.18k | £199.25k | £275.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.75k | £145.00k | £180.17k | £210.25k | £220.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £70.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £130.33k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Chwefror 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Chwefror 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 JANUARY 2006 AS AMENDED 26 MAY 2006.
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION (PARTICULARLY IN METROPOLITAN DISTRICTS OF THE UK) AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, PROTECTION OF HEALTH AND THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR SUCH COMMUNITIES; AND 2. THE RELIEF AND PREVENTION OF FINANCIAL HARDSHIP, POVERTY, DISTRESS AND SUFFERING, IN THE UK AND ANYWHERE IN THE WORLD, WITH PARTICULAR REFERENCE TO COUNTRIES OF THE DEVELOPING WORLD, ACTING ALONE OR IN ASSOCIATION WITH OTHERS, BY PROVIDING GRANTS, EDUCATION, TRAINING, RESIDENTIAL COURSES, ACCOMMODATION AND ALL NECESSARY SUPPORT AND ASSISTANCE, WITH THE ULTIMATE AIM OF ENABLING INDIVIDUALS TO GENERATE SUSTAINABLE INCOME AND STAND ON THEIR OWN TWO FEET.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Saathi House
49 Bevington Road
Birmingham
B6 6HR
- Ffôn:
- 01213280013
- E-bost:
- info@saathihouse.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window