Hanes ariannol SOUTH SUFFOLK LEISURE
Rhif yr elusen: 1113151
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.34m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.21m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £351.15k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £56.92k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £388.10k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.89m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £39.92k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.21m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.36k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.