Hanes ariannol ROTARY CLUB OF BIGGLESWADE IVEL TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1113652
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.06k £4.89k £2.12k £2.50k £1.49k
Cyfanswm gwariant £2.47k £6.07k £2.26k £1.64k £4.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A