ymddiriedolwyr FRIENDS OF FRIENDLESS CHURCHES LIMITED
Rhif yr elusen: 1113097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER EVANS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Kirstie Robbins | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
John William Edwards | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Simon John Morton Evans | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
||||
Rev Jack Alexander Barrow | Ymddiriedolwr | 08 October 2016 |
|
|||||
Dr Elizabeth Green | Ymddiriedolwr | 03 October 2015 |
|
|
||||
George Bulmer | Ymddiriedolwr | 03 October 2015 |
|
|
||||
SIR PAUL BRITTON | Ymddiriedolwr | 11 December 2012 |
|
|
||||
Dr Richard Halsey | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Rev PHILIP GRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JOHN MORGAN GUY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Catherine Cullis | Ymddiriedolwr |
|
||||||
John Vigar | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.