Hanes ariannol City of Wrexham Brass Band

Rhif yr elusen: 1114998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.59k £46.04k £29.77k £22.01k £18.36k
Cyfanswm gwariant £26.99k £42.30k £29.45k £22.88k £18.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £3.00k N/A £1.50k