Hanes ariannol GOD MY SILENT PARTNER FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1113218
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.09m £1.25m £3.09m £1.29m £38.88k
Cyfanswm gwariant £1.12m £1.24m £3.90m £1.02m £332.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.09m £1.25m £3.09m £1.29m N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £2.12k £378 £0 £12 N/A
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £30 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.05m £1.23m £3.88m £1.01m N/A
Gwariant - Ar godi arian £3.73k £2.05k £20.37k £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 £64.69k £61.12k £38.77k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £1.17m £3.82m £973.47k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £68.47k £2.42k £4.18k £10.69k N/A