Ymddiriedolwyr TORFAEN CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1113724

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLLR JOHN KILLICK | Cadeirydd | 01 June 2017 |
|
|
||||
Stephen Griffiths | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
Ryan Dorrian | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
Yvonne James | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Caroline Jones | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Philip Davy | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Peter Hindley | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||
DENNIS HENSON | Ymddiriedolwr | 23 October 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.