Hanes ariannol THE WORLD SPEEDWAY RIDERS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1114501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.22k £25.21k £54.33k £28.12k £43.76k
Cyfanswm gwariant £19.28k £22.95k £29.72k £31.21k £47.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A