Hanes ariannol BELVEDERE COMMUNITY FORUM

Rhif yr elusen: 1116584
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £85.37k £84.08k £100.14k £64.61k £78.42k
Cyfanswm gwariant £86.14k £65.46k £80.79k £89.88k £121.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £66.68k N/A N/A N/A