ymddiriedolwyr STAYING PUT
Rhif yr elusen: 1116162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rukayat Olawumi Busari-Akinoshun | Ymddiriedolwr | 30 August 2024 |
|
|
||||
Ruth Shirley Houghton | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Dr Katherine Elizabeth Mullin | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Mehreen Zahoor Nadeem | Ymddiriedolwr | 12 August 2022 |
|
|
||||
Malcolm Charles Hardy | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Jamil Ismail | Ymddiriedolwr | 25 August 2021 |
|
|
||||
Adrian Gaughan | Ymddiriedolwr | 25 August 2021 |
|
|
||||
Paula Ruth Gardner | Ymddiriedolwr | 24 August 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.