Hanes ariannol WEST HAM UNITED FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1114458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.52m | £3.12m | £3.34m | £3.61m | £3.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.57m | £3.22m | £3.16m | £3.34m | £3.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £248.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £52.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £397.46k | £412.86k | £269.17k | £303.23k | £447.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.85m | £475.23k | £380.26k | £626.39k | £631.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.28m | £2.23m | £2.69m | £2.68m | £2.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £40.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.99m | £2.88m | £2.88m | £3.10m | £3.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.50k | £7.20k | £9.70k | £10.41k | £12.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.58m | £338.20k | £288.26k | £239.50k | £356.04k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.