ymddiriedolwyr WEST HAM UNITED FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1114458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDY MOLLETT | Cadeirydd | 04 March 2013 |
|
|
||||||
Jeffrey Hayes | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|||||||
Jackie Ferdinand | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||||
Henri Brandman | Ymddiriedolwr | 16 December 2015 |
|
|
||||||
JEREMY CROOK | Ymddiriedolwr | 14 March 2014 |
|
|
||||||
MARIE GABRIEL | Ymddiriedolwr | 04 March 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.