Hanes ariannol THE SMILE TRAIN UK

Rhif yr elusen: 1114748
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.91m £8.91m £10.34m £11.14m £12.31m
Cyfanswm gwariant £7.31m £9.02m £11.30m £10.37m £11.76m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £7.88m £8.91m £10.33m £11.13m £12.28m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £25.00k £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £662 £33 £3.02k £3.67k £33.02k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £2.80m £1.90m £3.31m £2.74m £2.94m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.21m £5.66m £6.96m £4.61m £6.04m
Gwariant - Ar godi arian £3.10m £3.36m £4.34m £5.76m £5.71m
Gwariant - Llywodraethu £506.86k £463.65k £462.41k £509.11k £443.39k
Gwariant - Sefydliad grantiau £3.70m £5.20m £6.50m £4.10m £5.60m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0