ymddiriedolwyr THE WEIR LINK
Rhif yr elusen: 1114855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKE HAYES | Cadeirydd | 22 February 2012 |
|
|
||||
COMFORT AKINMURELE | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Laura Hale | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
Laura Kathryn Boyd | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
James Alexander Boyd | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|
||||
Rachel Daphne Stokes | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Carlo Taczalski | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
Margaret Hedley | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|
||||
RICHARD MARTIN JOHN LEA | Ymddiriedolwr | 22 February 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.